BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO
- Biuletyn Informacji Publicznej - gov.pl/bip
- www.powiat.poznan.pl
- Fotokod z linkiem do tej strony
- Opcje widoku
Zmiana wielkości czcionek i wersji wizualnej strony
- Wyszukiwarka
Wyszukiwanie
Ścieżka nawigacyjna
- Uchwały
zarządu powiatu - Sprawozdania
z pracy zarządu - Raport Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego
- Miejscowe plany zagospodarowania terenu
Treść strony
UCHAŁA Nr 13/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 maja 1999r.
w sprawie: powierzenia Pani Zofii Springer stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie.
Na podstawie art. 36 a ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz art. 32 pkt 2 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) uchwala się co następuje
§1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie Pani Zofii Springer.
§ 2. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie Pani Zofii Springer na okres 5 lat tj. od 1.09.1999 roku do 31.08.2004 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak
- Marek Bigosiński
Uzasadnienie:
W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie, w którego skład wejdzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 oraz Gimnazjum Specjalne (Uchwała nr VI/51/99 z dnia 30 marca 1999 roku) zaszła konieczność powołania dyrektora tego Zespołu.
Zofię Springer, wnioskując jednocześnie do Zarządu Powiatu Poznańskiego o powierzenie Jej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie na okres 5 lat tj. od 1.09.1999 roku do 31.08.2004 roku.
Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
Metryka
- opublikował: Dariusz Dolińskidata publikacji: 2003-07-31 09:18
- zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Dolińskiostatnia modyfikacja: 2011-09-14 09:49